NOOR - E- ZAINEB TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activities of the charity are in the field of promotion and furtherance of the religion of Islam in accordance with the Quran, the Sunna and the teaching of the Sunni Muslims.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Barnsley
- Dinas Sheffield
- Doncaster
- Rotherham
Llywodraethu
- 14 Awst 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAJID JABBAR MANZOOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MOHAMMED MANZOOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ARSHAD ZULFIQAR MANZOOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.05k | £36.10k | £20.99k | £33.02k | £42.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.37k | £16.29k | £17.52k | £6.39k | £17.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 8 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 8 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 08 Ebrill 2025 | 343 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 373 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 08 Ebrill 2025 | 709 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 16 Ebrill 2025 | 717 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 08 Ebrill 2025 | 1074 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1469 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1469 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 FEBRUARY 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 23 FEBRUARY 2001 AND 7 MAY 2001
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF THE RELIGION OF ISLAM IN ACCORDANCE WITH THE QUR'AN, THE SUNNA AND THE TEACHINGS OF THE SUNNI MUSLIMS, BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A MOSQUE. (2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE RELIGION OF ISLAM AS WELL AS TO EDUCATION GENERALLY, BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A SCHOOL. (3) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN SOUTH YORKSHIRE AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, THE MUSLIM COMMUNITY, BY THE PROVISION OF A COMMUNITY CENTRE AND BY ASSOCIATING TOGETHER THE MUSLIM INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID COMMUNITY.
Maes buddion
SOUTH YORKSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE NOOR PLACE
NORBURY HALL
243 BARNSLEY ROAD
SHEFFIELD
S4 7AD
- Ffôn:
- 01142421100
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window