Hanes ariannol ST CECILIA'S ABBEY RYDE ISLE OF WIGHT
Rhif yr elusen: 1088086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £861.30k | £1.19m | £695.88k | £801.01k | £895.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £672.54k | £886.87k | £535.65k | £617.97k | £735.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £45.56k | £312.78k | £61.88k | £88.48k | £84.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £118.86k | £116.15k | £51.84k | £73.98k | £96.02k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £602.03k | £649.41k | £466.95k | £522.43k | £600.87k | |
|
Incwm - Arall | £94.86k | £108.88k | £115.21k | £116.12k | £113.57k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £380 | £291.43k | £11.50k | £43.40k | £27.36k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £598.40k | £813.52k | £471.51k | £536.69k | £658.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £74.14k | £73.35k | £64.15k | £81.28k | £76.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.80k | £6.00k | £6.00k | £6.00k | £6.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £47.04k | £329.44k | £59.88k | £87.69k | £200.95k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £48.92k | £49.87k | £46.64k | £56.63k | £65.11k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.