Hanes ariannol DEPTFORD REACH

Rhif yr elusen: 1086143
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £269.50k £230.81k £285.36k £207.60k £1
Cyfanswm gwariant £292.21k £261.65k £266.47k £230.00k £1
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £46.93k £32.99k £0 £29.45k N/A