ALSTON GOODS SHED TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To help educate the general public through a transport and heritage museum depicting th history of Alston Moor and the surrounding district through photographs, artefacts, general memorabilia and vintage vehicles
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 21 August 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cumbria
Llywodraethu
- 26 Hydref 2001: Cofrestrwyd
- HUB OF THE NORTH PENNINES MUSEUM (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey Brian Rogers | Cadeirydd | 26 February 2025 |
|
|
||||
Timothy Alan Haldon | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|||||
Sheila Wyatt | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|||||
ALAN GREEN | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/08/2013 | 21/08/2021 | 21/08/2022 | 21/08/2023 | 21/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.90k | £10.15k | £1.60k | £4.82k | £3.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.35k | £5.30k | £3.14k | £6.74k | £3.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.15k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 21 Awst 2024 | 23 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 21 Awst 2023 | 23 Mawrth 2025 | 275 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 21 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 21 Awst 2022 | 23 Mawrth 2025 | 641 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 21 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 21 Awst 2021 | 23 Mawrth 2025 | 1006 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 21 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 21 Awst 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1438 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 21 Awst 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1438 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 FEBRUARY 2001
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE PROVISION OF A MUSEUM OR HERITAGE CENTRE TO REFLECT THE AGRICULTURAL, INDUSTRIAL, TRANSPORT AND SOCIAL HERITAGE OF ALSTON MOOR AND THE VALLEY OF THE SOUTH TYNE.
Maes buddion
ALSTON MOOR AND THE VALLEY OF THE SOUTH TYNE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Stone Leigh
Garrigill Road
ALSTON
Cumbria
CA9 3UD
- Ffôn:
- 07841418100
- E-bost:
- sheilahodgson@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window