THE ASSOCIATION OF NIGERIAN COMMUNITY IN LBWF

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Mission of NICOWF is to provide channels through which social, political & economic issues affecting Nigerians can be addressed. We aim to be a prominent source of information, to give advice & guidance to Nigerians in our Borough & vicinity and draw strength from global diversity, resources & experience to promote innovative solutions & encourage global responsibility.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Waltham Forest
Llywodraethu
- 09 Ionawr 2002: Cofrestrwyd
- NIGERIAN COMMUNITY (Enw gwaith)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Cartrefi Lloegr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGINALD HANOTU | Ymddiriedolwr | 15 August 2011 |
|
|
||||
DAVID ADEBOWALE ADEWUMI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VICTOR ORHIERE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FABIAN UKAEGBU | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BOLA FANIKU | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.00k | £2.00k | £1.70k | £5.35k | £4.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.76k | £1.50k | £1.56k | £4.42k | £3.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 20 Hydref 2024 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 19 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 07 Hydref 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 07 Hydref 2020 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 31ST AUGUST 1999, AS AMENDED 3RD NOVEMBER 2001
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN WALTHAM FOREST, IN PARTICULAR THOSE WHO ARE OF NIGERIAN ORIGIN OR DESCENT (1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF YOUTHS (2) THE PROMOTION OF PUBLIC HEALTH BY THE PROVISION AND ASSISTANCE IN THE PROVISION OF ADVICE AND INFORMATION.
Maes buddion
WALTHAM FOREST
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
428 Lea Bridge Road
Leyton
LONDON
E10 7DY
- Ffôn:
- 07845432401
- E-bost:
- INFO@NICOWF.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window