DONCASTER AMATEUR PLAYERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Opportunities for everyone to access participation in drama and theatre arts both performances and backstage work. Passing on theatre based skills to new members and young people by experienced members. Opportunities for general public and schools and young peoples groups to access live theatre performances in Doncaster.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Doncaster
Llywodraethu
- 18 Rhagfyr 2001: Cofrestrwyd
- THE REP (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER GREEN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Richard Woffenden | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Marian Lowndes-Sanderson | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Steve Wainwright | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
LYNN MCQUIRE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUSTINE GREEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KATHERINE MARY MCKEOWN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KATHERINE WOFFENDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.65k | £66 | £2.58k | £7.03k | £4.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.78k | £197 | £3.55k | £7.42k | £7.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 24 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 03 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 12 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 11 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 JULY 2000 AS AMENDED 30 AUGUST 2001.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ADVANCEMENT AND IMPROVEMENT OF GENERAL EDUCATION IN RELATION TO ALL ASPECTS OF THE ART OF DRAMA AND THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIATION OF SUCH ART BY THE SHARING OF EXPERTISE BOTH WITHIN THE MEMBERSHIP AND BY ASSOCIATION WITH OTHER RELATED AGENCIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
32 SANDROCK DRIVE
DONCASTER
DN4 6DT
- Ffôn:
- 01302532585
- E-bost:
- katem1918@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window