Hanes ariannol BANBURY PARKINSON'S FELLOWSHIP

Rhif yr elusen: 1086931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.50k £6.65k £13.36k £16.31k £19.97k
Cyfanswm gwariant £18.85k £8.32k £7.65k £18.48k £20.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A