RELATE NOTTINGHAMSHIRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relate Nottinghamshire provides the following services:- Relationship counselling for couples and individuals; Pysychosexual therapy, Family counselling; Young people counselling and relationship education and training courses. We deliver services at Relate premises and outposts, and in the community when funding is available for project work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 26 Ebrill 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penny Strutton | Cadeirydd | 09 May 2024 |
|
|
||||
Lee Hardy | Ymddiriedolwr | 31 October 2024 |
|
|
||||
Ella Keyes | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Sally-Anne McEwen | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Barbara Dunleavy | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Julie Anne Rodrigues | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £230.21k | £226.72k | £187.76k | £258.46k | £107.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £244.27k | £214.95k | £220.45k | £220.25k | £194.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Mehefin 2024 | 140 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2023
(Mae'r cyfrifon |
19 Mehefin 2024 | 140 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5 MARCH 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 6 NOVEMBER 2003, 6 DECEMBER 2007 AND 24 OCTOBER 2008
Gwrthrychau elusennol
4. 1) TO EDUCATE THE PUBLIC CONCERNING THE BENEFITS OF SECURE COUPLE RELATIONSHIPS, MARRIAGE AND FAMILY LIFE IN ORDER TO IMPROVE THE EMOTIONAL SEXUAL AND SPIRITUAL WELL-BEING OF INDIVIDUALS WHICH IS DERIVED FROM COMMITTED RELATIONSHIPS 4. 2) TO SEEK TO ENHANCE THE GOOD HEALTH, BOTH MENTAL AND PHYSICAL, OF ADULTS AND CHILDREN BY - 4.2.1 INCREASING PUBLIC AWARENESS OF THE BENEFIT OF COMMITTED COUPLE RELATIONSHIPS, MARRIAGE AND FAMILY LIFE, AND, 4.2.2 WORKING TO PREVENT POVERTY, HARDSHIP AND DISTRESS CAUSED BY THE BREAKDOWN OF SUCH RELATIONSHIPS, 4.3) TO PROVIDE COUNSELLING, ADVICE, EDUCATION, GUIDANCE AND RELIEF TO ADULTS AND/OR CHILDREN IN RELATION TO ANY ASPECT OF CONTEMPORARY LIFE OR WORK WHICH: 4.3.1 MAY PREJUDICE THEIR PHYSICAL OR MENTAL WELL BEING, OR, 4.3.2 INFLUENCE, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, THEIR PRESENT OR FUTURE FAMILY OR COUPLE RELATIONSHIP; 4.4) TO ADVANCE CITIZENSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT 4.5) TO RELIEVE THOSE IN NEED BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE; AND 4.6) TO PROMOTE RESEARCH INTO ALL OF THE ABOVE OBJECTS AND TO MAKE THE RESULTS AVAILABLE TO THE PUBLIC
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
First Enterprise Business Agency
6 Sherwood Rise
NOTTINGHAM
NG7 6JF
- Ffôn:
- 01159584278
- E-bost:
- info@relate-nottingham.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window