Hanes ariannol SPEKE GARSTON MINIBUS AGENCY
Rhif yr elusen: 1088911
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £202.30k | £262.99k | £261.77k | £305.31k | £347.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £229.49k | £218.83k | £260.10k | £299.90k | £302.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £192.80k | £253.67k | £220.34k | £296.29k | £337.57k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.31k | £9.01k | £41.36k | £9.01k | £9.01k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.