FIA FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The FIA Foundation manages and supports an international programme of activities promoting road safety, environmental protection and sustainable mobility, as well as funding specialist motor sport safety research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£9,482,319
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £9.48m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£19,305,400
Codi arian | £798.26k | |
Weithgareddau elusennol | £18.51m | |
Arall | £0 |
£32,684,808 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £798.26k | |
Gwariant elusennol | £18.51m |
Codi arian a Arall Gwariant | £798.26k | |
Gwariant elusennol | £18.51m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £22.86m |
Pobl

17 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 3 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 2 |
£110k i £120k | 2 |
£120k i £130k | 1 |
£150k i £200k | 3 |
£200k i £250k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Barnet
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- Caint
- Dinas Westminster
- Islington
- Kingston Upon Thames
- Swydd Gaerloyw
- Swydd Rydychen
- Awstralia
- Botswana
- Brasil
- Canada
- Cenia
- Chile
- Colombia
- Ffrainc
- Fiet-nam
- Gwlad Belg
- India
- Jamaica
- Malaysia
- Mecsico
- Moldofa
- Tanzania
- Unol Daleithiau
- Yr Almaen
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
- Zambia
Llywodraethu
- 28 Medi 2001: Cofrestrwyd
- FIA FOUNDATION (Enw gwaith)
- FIA FOUNDATION FOR THE AUTOMOBILE AND SOCIETY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Pender Richards CBE | Cadeirydd | 22 June 2022 |
|
|
||||
Jan Stovicek | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
Andrea Paola Oliver Venere | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Perry | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Angelo Sticchi Damiani | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Bernard Ah Kong Tay | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Carmelo Sanz de Barros | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Gorki Obando | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
H.E. Dr Amani Abou-Zeid | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Mohammed ben Sulayem | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Abdulrahman Al Mannai | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Gerardo Braggiotti | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Wan Heping | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Kenneth David Woodier | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
Dkfm Werner Kraus | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.40m | £5.47m | £4.71m | £5.34m | £9.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.79m | £20.57m | £17.58m | £20.18m | £19.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £74.94k | £66.47k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.37m | £5.25m | £4.65m | £5.34m | £9.48m | |
|
Incwm - Arall | £29.34k | £146.91k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.94m | £19.71m | £16.68m | £19.38m | £18.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £845.70k | £854.70k | £897.85k | £798.87k | £798.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £507.71k | £228.30k | £228.72k | £423.47k | £471.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £9.81m | £15.50m | £14.31m | £14.79m | £13.65m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £845.70k | £854.70k | £897.85k | £798.87k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.74m | £2.99m | £3.34m | £3.14m | £2.90m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £362.23m | £385.79m | £410.99m | £359.36m | £374.45m | |
|
Cyfanswm asedau | £17.68m | £15.27m | £20.47m | £23.35m | £23.21m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £8.39m | £7.38m | £11.39m | £12.40m | £11.39m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18 MAY 2001 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 12 SEP 2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 17 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE PROMOTION OF PUBLIC SAFETY AND PUBLIC HEALTH, FOR THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HUMAN LIFE AND FOR THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT IN PARTICULAR BY: (A) PROMOTING RESEARCH, DISSEMINATING THE RESULTS OF RESEARCH AND PROVIDING INFORMATION IN ANY MATTERS OF PUBLIC INTEREST WHICH MAY INCLUDE ROAD SAFETY, AUTOMOBILE TECHNOLOGY, THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HUMAN LIFE AND PUBLIC HEALTH, TRANSPORT AND PUBLIC MOBILITY AND THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT; AND (B) PROMOTING IMPROVEMENT IN THE SAFETY OF MOTOR SPORT, AND OF DRIVERS, PASSENGERS, PEDESTRIANS AND OTHER ROAD USERS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
60 TRAFALGAR SQUARE
LONDON
WC2N 5DS
- Ffôn:
- 02079303882
- E-bost:
- mail@fiafoundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window