THE FRIENDS OF HAZLEMERE SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We have held a Christmas Bazaar and Summer Fete which have been our main fund raisers alongside the regular lunches we provide to school pupils along side other events. The proceeds of this fundraising has enabled us to provide grants to the School to buy an outdoor classroom, refurbish the library, provide classroom and play equipment and purchase new hall curtains.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 12 Hydref 2001: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF HAZLEMERE C OF E SCHOOL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECKY WOTHERSPOON | Cadeirydd | 26 September 2022 |
|
|
||||
Hannah Joy Cullen | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
KATIE SIMON | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
HANNAH WUERMLI | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Marney Hallett | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.15k | £11.24k | £13.21k | £20.20k | £20.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.11k | £6.47k | £10.08k | £15.21k | £28.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £2.87k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 11 Gorffennaf 2020 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4TH JULY 2001
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS ATTENDING HAZLEMERE CHURCH OF ENGLAND SCHOOL, HAZLEMERE, HIGH WYCOMBE ("THE SCHOOL") IN PARTICULAR BY DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN STAFF, PARENTS, FRIENDS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL AND BY ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hazlemere C of E School
262 Amersham Road
Hazlemere
HIGH WYCOMBE
HP15 7PZ
- Ffôn:
- 01494521420
- E-bost:
- friendsofhazlemere@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window