ymddiriedolwyr DEFFORD VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1088151
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (113 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Hale | Ymddiriedolwr | 06 November 2022 |
|
|
||||
Tina Davies | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
Helen Ide | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|||||
Michael Pegg | Ymddiriedolwr | 31 December 2021 |
|
|
||||
Michael Sparrow | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
Gillian Aston | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
Richard Clements | Ymddiriedolwr | 11 November 2014 |
|
|||||
DOREEN FRANCES ROWLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.