HELP HELP DOG RESCUE (WALES)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
At the moment we are paying kennelling for dogs in the dog pound at the International Rescue Training Centre (Wales) in Abergwygregyn, nr Bangor for an extra month after their time is up to give the pound a chance to find homes for the abandoned ones. We also sponsor a kennel at Dyserth.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 24 November 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Conwy
- Gwynedd
- Ynys Môn
Llywodraethu
- 06 Awst 2001: Cofrestrwyd
- 15 Mawrth 2020: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- HELP HELP DOG RESCUE (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 24/11/2013 | 24/11/2014 | 24/11/2015 | 24/11/2016 | 24/11/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.64k | £1.02k | £2.07k | £652 | £80 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.89k | £4.37k | £4.21k | £2.74k | £387 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 24 Tachwedd 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 24 Tachwedd 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 24 Tachwedd 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 24 Tachwedd 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 24 Tachwedd 2017 | 29 Tachwedd 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 24 Tachwedd 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 24 Tachwedd 2016 | 16 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 24 Tachwedd 2016 | 19 Rhagfyr 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 12 JANUARY 2001.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE SUFFERING OF SICK DOGS BY RESCUING LOST AND ABANDONED DOGS AND THE PROVISION OF PROPER CARING HOMES FOR THEM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window