THE CHILY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Makes donations following a direct approach to the Trustees
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 18 Mai 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHARON TERESA WARNOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Nadine Chilton | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAME DAVID CHILTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76 | £100.04k | £50.02k | £35.12k | £323 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08k | £76.06k | £51.15k | £52.20k | £764 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12 MARCH 2001.
Gwrthrychau elusennol
1. SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR OR TOWARDS THE RELIEF OF POVERTY OR INFIRMITY, WHETHER IN OR OUTSIDE THE UNITED KINGDOM, AS THE TRUSTEES SHALL SEE FIT; 2. SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR OR TOWARDS THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, WHETHER IN OR OUTSIDE THE UNITED KINGDOM, AS THE TRUSTEES SHALL SEE FIT; 3. SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR OR TOWARDS THE ADVANCEMENT THE ADVANCEMENT OF RELIGION, WHETHER IN OR OUTSIDE THE UNITED KINGDOM, AS THE TRUSTEES SHALL SEE FIT; 4. SUCH GENERAL CHARITABLE PURPOSES FOR THE COMMUNITY OR PERMITTED BY STATUTE IN ANY PART OF THE UNITED KINGDOM AS THE TRUSTEES SHALL SEE FIT; 5. SUCH GENERAL CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY OR PERMITTED BY STATUTE IN ANY PART OF THE WORLD AS THE TRUSTEES SHALL SEE FIT, PROVIDED THAT SUCH PURPOSES WOULD BE CHARITABLE IF CARRIED OUT IN THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
UNITED KINGDOM & OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Stepstile Meadow
Flanchford Road
Reigate
RH2 8QZ
- Ffôn:
- 07949184489
- E-bost:
- sharontwarnock@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window