STARS ORGANISATION SUPPORTING CEREBRAL PALSY S.O.S
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2004
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Mehefin 2006: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1103090 STARS FOUNDATION FOR CEREBRAL PALSY
- 06 Mai 2003: Cofrestrwyd
- 15 Mehefin 2006: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- SOS (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2004 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2004 | 14 Rhagfyr 2004 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2004 | 14 Rhagfyr 2004 | 14 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 JUNE 2001 AS AMENDED 30 MAY 2003 , 12 NOVEMBER 2003 AND 8 FEBRUARY 2005
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THE PHYSICALLY HANDICAPPED ADULT WHICH NOW IS OR HEREAFTER MAY BE DEEMED AS CHARITABLE AND IN PARTICULAR TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE RESIDENTS OF CALNE, GOATACRE, DERRY HILL, SANDY LANE AND CHERHILL TO ALLEVIATE THEIR ISOLATION AND MEET THEIR SOCIAL, RECREATIONAL AND LEISURE NEEDS
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 15 Mehefin 2006 : Asset transfer out
- 06 Mai 2003 : Cofrestrwyd
- 15 Mehefin 2006 : Tynnwyd
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window