8TH NORWICH (NORWICH SCHOOL) SEA SCOUT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Scouting (Ages 5 - 18)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

22 Ymddiriedolwyr
127 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
Llywodraethu
- 27 Gorffennaf 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN FRANK POND | Cadeirydd | 15 July 2012 |
|
|||||
Tim Chalk | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Barry Manley | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Jon Gent | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Steven Court | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Andrew Brown | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Flora White | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Suzy O'Connor | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Ben Pond | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
Jing Song | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
||||
Dr Richard Clark | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
Anja Carter | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
Catherine Gardner | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|
||||
Peter Smith | Ymddiriedolwr | 05 December 2016 |
|
|
||||
Tim Ball | Ymddiriedolwr | 18 November 2016 |
|
|
||||
Robert Kilbourn | Ymddiriedolwr | 18 November 2016 |
|
|
||||
David Sturdee | Ymddiriedolwr | 18 November 2016 |
|
|
||||
TIM BROOK | Ymddiriedolwr | 24 February 2013 |
|
|
||||
Ian Hayward | Ymddiriedolwr | 24 February 2013 |
|
|
||||
ANNELISE SAVILL | Ymddiriedolwr | 15 July 2012 |
|
|
||||
NICHOLAS JOHN POUNDER | Ymddiriedolwr | 01 December 2011 |
|
|
||||
MICHAEL JOLLY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £252.96k | £99.67k | £153.07k | £189.83k | £179.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £248.06k | £88.42k | £159.86k | £149.79k | £152.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.99k | £44.20k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 05 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 05 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 10 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 10 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 4TH JANUARY 1912
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE IN ACHIEVING THEIR FULL PHYSICAL, INTELLECTUAL, SOCIAL AND SPIRITUAL POTENTIALS AS INDIVIDUALS AS RESPONSIBLE CITIZENS AND AS MEMBERS OF THEIR LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL COMMUNITIES
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NORWICH SCHOOL
69-71A THE CLOSE
NORWICH
NR1 4DD
- Ffôn:
- 01603 728430
- E-bost:
- gsl@8nss.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window