Hanes ariannol HARBOUR SUPPORT SERVICES
Rhif yr elusen: 1086897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.97m | £4.67m | £4.58m | £6.58m | £6.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.01m | £4.49m | £4.36m | £5.79m | £6.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.81m | £4.52m | £4.57m | £6.53m | £6.89m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £156.73k | £158.00k | £6.26k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.91m | £4.65m | £4.52m | £6.53m | £6.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.03k | £2.88k | £1.50k | £1.34k | £2.86k | |
|
Incwm - Arall | £53.86k | £18.26k | £54.45k | £52.68k | £63.67k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.99m | £4.45m | £4.34m | £5.76m | £6.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £20.20k | £35.10k | £27.43k | £25.16k | £27.99k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.