Hanes ariannol PETERBOROUGH & S.LINCS FEDERATION OF TOWNSWOMEN'S GUILDS
Rhif yr elusen: 1085962
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2007 | 31/01/2008 | 31/01/2009 | 31/01/2010 | 31/01/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.39k | £1.39k | £1.15k | £1.38k | £1.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.43k | £1.43k | £994 | £1.43k | £1.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.