Hanes ariannol REGENERATE.COM

Rhif yr elusen: 1087134
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £565.38k £869.29k £605.07k £794.40k £1.30m
Cyfanswm gwariant £511.46k £592.35k £705.93k £868.01k £1.06m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £40.60k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £8.84k £35.00k £24.46k £20.45k £53.50k
Incwm o roddion a chymynroddion £509.97k £824.77k £517.82k £751.87k £1.02m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £52.93k £39.57k £83.44k £36.80k £274.89k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £200.00k
Incwm - Buddsoddiad £2.48k £2.77k £3.81k £4.94k £4.39k
Incwm - Arall £0 £2.19k £0 £787 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £479.76k £575.08k £682.97k £844.38k £873.48k
Gwariant - Ar godi arian £31.70k £17.27k £22.96k £23.63k £182.29k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £10.25k £0 £64.43k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £36.80k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0