STOCK PRE-SCHOOL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pre-School for children aged 2 1/2 years old to school age offering morning sessions of 2 1/2 hours Monday - Friday during term time only
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
Llywodraethu
- 06 Mai 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1125535 STOCK PRE-SCHOOL
- 11 Ebrill 2001: Cofrestrwyd
- 06 Mai 2009: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2004 | 31/08/2005 | 31/08/2006 | 31/08/2007 | 31/08/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.07k | £35.90k | £47.89k | £103.60k | £62.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.07k | £37.08k | £42.71k | £49.73k | £64.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2008 | 19 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2008 | 19 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2007 | 27 Tachwedd 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2007 | 27 Tachwedd 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2006 | 09 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2006 | 13 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2005 | 23 Mawrth 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2005 | 23 Mawrth 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2004 | 01 Rhagfyr 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2004 | 01 Rhagfyr 2004 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13TH MARCH 2001
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS.
Maes buddion
STOCK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window