Hanes ariannol LLANYBYDDER FAMILY CENTRE
Rhif yr elusen: 1087515
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.76k | £12.76k | £24.82k | £44.43k | £57.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.86k | £36.80k | £27.09k | £43.07k | £39.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £169 | N/A | £7.07k | £2.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.