ymddiriedolwyr AUGHTON MALE VOICE CHOIR
Rhif yr elusen: 1092404
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACKSON VICTOR HEADINGS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Ross Francis Sheridan | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
David Selwyn Williams | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Dr Anthony Francis Manley | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Roger Clive Errington Forster | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Paul Stemp | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Richard Weare | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
MARTIN GALLAGHER | Ymddiriedolwr | 18 July 2016 |
|
|
||||
ARNOLD LEE | Ymddiriedolwr | 27 August 2012 |
|
|
||||
Barrie Moreton | Ymddiriedolwr | 09 August 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.