VINEYARD MUSIC (UK) LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activity of the comapnay is the promotion of knowledge of the Christain faith by sales of Christian literature and audio material by mail order, the production of Christian worship songs and delivery of training for the furtherance of the Christian faith.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 2001: Cofrestrwyd
- VINEYARD RECORDS UK (Enw gwaith)
- Vineyard Worship UK and Ireland (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIVE SILLITO | Cadeirydd | 10 June 2023 |
|
|||||||
Kim Hurst | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||||
Nicholl Elliott | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||||
CHRISTOPHER WHITELOCK | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|||||||
Audrenneive Alareen Farrell | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £443.81k | £282.33k | £325.27k | £433.86k | £407.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £453.97k | £186.87k | £206.62k | £267.76k | £171.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 20TH JULY 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION OF 19 AUGUST 2005
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH BY THE DOCUMENTING, RECORDING AND DISTRIBUTION BY WAY OF PRINTED, AUDIO, VIDEO, DIGITAL AND ELECTRONIC MEDIA OF CHRISTIAN WORSHIP MUSIC WRITTEN AND COMPOSED PRIMARILY, BUT NOT EXCLUSIVELY, WITHIN MEMBER CHURCHES OF THE ASSOCIATION OF VINEYARD CHURCHES (UK) TRUST AND THE ENCOURAGEMENT OF CHURCH PLANTING IN THE UNITED KINGDOM. 2. THE FURTHERANCE OF RELIGIOUS EDUCATION BY WAY OF SEMINARS AND CONFERENCES. 3. THE RELIEF OF THOSE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED OR HARDSHIP OR WHO ARE AGED OR SICK AND TO RELIEVE DISTRESS CAUSED THEREBY IN THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE DIRECTORS MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT; 4. SUCH OTHER CHARITABLE OBJECTS AND FOR THE BENEFIT OF SUCH OTHER CHARITABLE BODIES AND INSTITUTIONS AS THE DIRECTORS SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SEE FIT.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 8
K3 Business Park
200 Clough Road
Hull
HU5 1SW
- Ffôn:
- 01482462690
- E-bost:
- hello@vineyardworship.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window