THE SUNBIRD TRUST

Rhif yr elusen: 1090029
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity operates predominately in India, but also in Sri Lanka and South Africa. It supports and facilitates projects that have already been set up by local people for the benefit of their own communities for the relief of poverty., sickness and distress, and for the advancement of education.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014

Cyfanswm incwm: £3,165
Cyfanswm gwariant: £14,205

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • India
  • Namibia
  • Sri Lanka

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Ionawr 2002: Cofrestrwyd
  • 14 Mai 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014
Cyfanswm Incwm Gros £5.13k £4.08k £6.18k £12.28k £3.17k
Cyfanswm gwariant £18.31k £10.12k £1.99k £9.96k £14.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2015 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2015 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2014 26 Ebrill 2015 85 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2013 27 Chwefror 2014 27 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2013 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2012 10 Mai 2013 99 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2012 Not Required