Hanes ariannol LONDON SOMALI ACTION FORUM
Rhif yr elusen: 1088224
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (36 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.50k | £20.45k | £23.50k | £39.00k | £18.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.25k | £19.50k | £22.50k | £38.50k | £17.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £13.50k | £13.00k | £8.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.