Hanes ariannol HAWKSWORTH OLDER PEOPLE'S SUPPORT
Rhif yr elusen: 1088277
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2005 | 05/04/2006 | 05/04/2007 | 05/04/2008 | 05/04/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.76k | £100.28k | £95.75k | £94.97k | £101.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £95.15k | £98.47k | £86.22k | £96.78k | £96.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.