THE GAMBIA UNITED SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a UK Gambian based charity, helping the poor in the Gambia and here in the UK. We help in areas: Health, Education, Cultural awareness, Arts and Legal advice. We have recently donated thousands of mosquito nets to the poor in the Gambia for free distribution.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Y Gambia
Llywodraethu
- 28 Hydref 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDA SANYANG-JAITEH | Cadeirydd | 22 February 2014 |
|
|
||||
EBRIMA JATTA | Ymddiriedolwr | 22 February 2014 |
|
|
||||
BAKARY SINGHATEH | Ymddiriedolwr | 22 February 2014 |
|
|
||||
SULAYMAN CAMARA | Ymddiriedolwr | 22 February 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.93k | £973 | £626 | £3.68k | £1.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.52k | £1.69k | £626 | £4.65k | £941 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 26 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 08 Awst 2023 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 21 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 10 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 25 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 25TH SEPTEMBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE PUBLIC GENERALLY AND IN PARTICULAR BUT NOT BY WAY OF LIMITATION AMONG CITIZENS OF THE GAMBIA AND/OR THOSE OF GAMBIAN ORIGIN OR DESCENT, BOTH WITHIN THE UK AND OVERSEAS, BY ASSOCIATING TOGETHER LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY BODIES, NGO'S, OTHER AGENCIES AND SAID INDIVIDUALS IN A COMMON EFFORT TO RELIEVE POVERTY, HARDSHIP AND DISTRESS, ADVANCE EDUCATION AND PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SAID INDIVIDUALS.
Maes buddion
GAMBIA, UK AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Clockhouse Community Centre
Defiance Walk
Woolwich
LONDON
SE18 5QL
- Ffôn:
- 07526636682
- E-bost:
- info@gambiaunitedsociety.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window