Hanes ariannol RELATE SOUTH WEST HAMPSHIRE AND THE ISLE OF WIGHT

Rhif yr elusen: 1087082
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 28/02/2018 28/02/2019 29/02/2020
Cyfanswm Incwm Gros £272.19k £282.49k £226.19k £0 £0
Cyfanswm gwariant £267.17k £271.91k £280.75k £78.53k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £7.00k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £41.36k £44.26k £107.07k N/A N/A