Hanes ariannol ST MARGARET'S NURSERY AND AFTER SCHOOL CLUB
Rhif yr elusen: 1088006
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £132.22k | £125.56k | £122.06k | £124.71k | £143.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £135.07k | £126.93k | £133.47k | £127.52k | £128.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | £77.11k | £90.85k | £95.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £416 | £1.00k | £300 | £21.57k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.