Hanes ariannol LAUNCESTON YOUTH PARTNERSHIP

Rhif yr elusen: 1086738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £29.24k £58.69k £42.33k £42.93k £49.94k
Cyfanswm gwariant £26.80k £58.21k £43.04k £29.78k £31.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £26.15k £3.00k N/A N/A