Dogfen lywodraethu THE ST. JOHN AND RED CROSS DEFENCE MEDICAL WELFARE SERVICE
Rhif yr elusen: 1087210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22/03/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/01/2006 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 03/08/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/11/2014 as amended on 31 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
1. THE PROVISION OF WELFARE SERVICES FOR MEMBERS OF HM FORCES, THEIR DEPENDANTS, AND OTHERS ENGAGED BY OR ACTING IN SUPPORT OF THE ARMED FORCES; AND 2. THE CARRYING ON OF SUCH OTHER ACTIVITIES AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE AND AS THE DIRECTORS SHALL THINK FIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.