Bishop Auckland and District U3A

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bishop Auckland and District U3A is a learning organisation in which members teach each other. We meet for educational and recreational purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Darlington
- Durham
Llywodraethu
- 22 Mai 2001: Cofrestrwyd
- WEAR-TEES U3A (Enw blaenorol)
- WEAR-TEES UNIVERSITY OF THE THIRD AGE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerald Cumming | Cadeirydd | 01 September 2019 |
|
|
||||
Susan McGuire | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Lorraine Stephens | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Valerie Strickland | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Trevor Hewitt | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Christopher Marsh | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Diane Marsh | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
John Strickland | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
John Giles | Ymddiriedolwr | 30 October 2021 |
|
|
||||
Kathleen Scales | Ymddiriedolwr | 30 October 2021 |
|
|
||||
Terence James Bacon | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.32k | £32.28k | £13.98k | £17.68k | £42.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.02k | £34.54k | £4.86k | £2.59k | £44.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 08 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 08 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 15 Gorffennaf 2020 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 MARCH 2001 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 16 OCT 2018 as amended on 16 Oct 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Maes buddion
WEAR VALLEY DISTRICT AND TEESDALE DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
127 Watling Road
BISHOP AUCKLAND
County Durham
DL14 6RR
- Ffôn:
- 07802 705284
- E-bost:
- chair.baanddu3a@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window