WINSLOW HALL OPERA DEVELOPMENT TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Operates, and seeks to attract funding for, a short season of opera normally in the summer of each year for the education of the public. A production of La Traviata took place in July 2015, of Don Giovanni in July 2016, of Un Ballo in Maschera in 2017, and of Il Trovatore in 2018.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 19 Mehefin 2001: Cofrestrwyd
- 26 Medi 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- STOWE OPERA DEVELOPMENT TRUST (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.68k | £165.48k | £2.70k | £200 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.68k | £145.47k | £9.34k | £12.45k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 03 Hydref 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 07 Mawrth 2022 | 158 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 14 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/07/2000 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 28/03/2013
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN MUSIC, THEATRE AND THE PERFORMING ARTS WITH PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVE, REFERENCE TO OPERA.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NATIONAL.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window