WITHERNSEA & DISTRICT OUT OF SCHOOL CLUBS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Play activities/ learning through play
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 12 Ebrill 2002: Cofrestrwyd
- 08 Mawrth 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- WROOSC (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76.29k | £76.03k | £12.90k | £44.67k | £40.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £72.57k | £72.14k | £12.88k | £42.61k | £34.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 12 Medi 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | 19 Medi 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 10 Hydref 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | 12 Hydref 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 21 Gorffennaf 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30 JUNE 1998 AS AMENDED ON 26 MARCH 2001 AND 14 JUNE 2001.
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROVIDE THE NECESSARY FACILITIES FOR THE CARE, RECREATION AND EDUCATION OF CHILDREN DURING OUT OF SCHOOL HOURS AND SCHOOL HOLIDAYS. 2) TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF THE PERSONS IN THE PROVISION OF SUCH CARE, EDUCATION AND RECREATIONAL FACILITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window