ymddiriedolwyr NORTH HERTFORDSHIRE AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1086489
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Hayward | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Rosalynd Boxall | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Judith Victoria Brooks | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Susan Jane Ross | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
DOLORES MARIA CURRIE | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Richard Paul Thackeray | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|
||||
FIONA WEIR | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.