Hanes ariannol Age UK West Sussex, Brighton & Hove
Rhif yr elusen: 1086323
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.91m | £4.61m | £3.82m | £4.22m | £4.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.49m | £3.12m | £3.71m | £4.50m | £4.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.22m | £777.11k | £2.28m | £1.99m | £1.92m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £98.47k | £2.08m | £78.61k | £219.43k | £262.02k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £609.11k | £1.68m | £825.89k | £495.41k | £296.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £88.55k | £75.59k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.21m | £2.85m | £2.99m | £3.72m | £4.10m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £924 | £1.74k | £1.49k | £2.70k | £4.16k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.75k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £537.07k | £15.55k | £45.75k | £278.48k | £126.85k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.44m | £3.04m | £3.69m | £4.49m | £4.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £56.22k | £79.74k | £20.09k | £8.46k | £1.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.86k | £18.92k | £0 | £96.10k | £57.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £17.31k | £70.94k | £70.94k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.