Hanes ariannol THURROCK ISLAMIC EDUCATION AND CULTURAL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1088656
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £52.62k £57.78k £141.52k £90.23k £163.11k
Cyfanswm gwariant £30.05k £38.87k £35.14k £38.90k £46.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A