Hanes ariannol Safe New Futures

Rhif yr elusen: 1088357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £152.91k £237.07k £305.03k £323.97k £386.99k
Cyfanswm gwariant £146.30k £218.78k £307.64k £315.63k £284.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £14.08k £7.67k £21.46k