ROTARY SHOEBOX SCHEME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Using its specially designed shoeboxes the charity provides an all year round service for people in Britain and Ireland wishing to make gifts to people in Eastern Europe. The people who receive the shoeboxes are chosen by the charity solely on humanitarian grounds.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Bwlgaria
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Moldofa
- Rwmania
- Ukrain
- Yr Alban
Llywodraethu
- 03 Ebrill 2002: Cofrestrwyd
- ROTARY SHOE BOX SCHEME (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL BRUCE DANBY | Cadeirydd | 01 July 2024 |
|
|
||||
Alan Stanley Ainsworth | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Clive Gardiner | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|
||||
GILL DANBY | Ymddiriedolwr | 03 December 2015 |
|
|
||||
Peter Ralph Clare | Ymddiriedolwr | 13 May 1997 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.41k | £30.81k | £47.00k | £71.21k | £69.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.60k | £39.88k | £54.34k | £74.83k | £46.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 17 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 17 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 15 Mai 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 11 Mai 2023 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 11 Mai 2023 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 15 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 15 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 13/05/1997 AS AMENDED BY DEED DATED 22/02/2002 AS AMENDED BY DEED DATED 29/01/2011 as amended on 12 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
(A) TO RELIEVE POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS AMONGST THOSE PERSONS IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE BY THE SUPPLY, TRANSPORT AND DISTRIBUTION OF HUMANITARIAN AID IN THE FORM OF SHOE BOXES FILLED WITH SUCH ITEMS AS ARE REQUIRED FROM TIME TO TIME AND (B) TO SUCH CHARITY OR CHARITIES OR FOR SUCH CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE.
Maes buddion
CENTRAL AND EASTERN EUROPE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Greenshank Close
Bamford
Rochdale
Greater Manchester
Greater Manchester
OL11 5QE
- Ffôn:
- 07582901217
- E-bost:
- john.shepley@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window