Hanes ariannol KENT FAMILY MEDIATION SERVICE
Rhif yr elusen: 1087460
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (29 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £279.53k | £293.37k | £305.06k | £309.08k | £280.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £306.32k | £287.60k | £293.13k | £285.53k | £296.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £29.11k | N/A | £130.96k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £80.89k | £35.15k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.