Hanes ariannol LITTLE MEADOW GROUP

Rhif yr elusen: 1086999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £143.27k £140.42k £137.85k £183.02k £196.03k
Cyfanswm gwariant £127.59k £124.95k £149.28k £156.81k £177.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £85.67k £82.25k £65.71k £87.78k £97.17k