Hanes ariannol FRIENDS PROVIDENT CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1087053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £815.10k | £574.70k | £534.60k | £689.81k | £722.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.43m | £2.87m | £3.46m | £2.95m | £2.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £216 | £135.31k | £120.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £140.00k | £150.00k | £155.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £815.10k | £574.70k | £394.39k | £404.50k | £447.10k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.43m | £2.86m | £3.45m | £2.93m | £2.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.35k | £15.16k | £12.60k | £21.66k | £19.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £62.64k | £59.84k | £62.18k | £73.28k | £75.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.94m | £2.33m | £2.59m | £1.79m | £1.34m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.02k | £2.56k | £12.40k | £16.60k | £15.51k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.