Hanes ariannol GROUNDSWELL NETWORK SUPPORT UK
Rhif yr elusen: 1089987
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.07m | £1.73m | £2.11m | £2.06m | £2.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.00m | £1.33m | £1.83m | £2.18m | £2.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £362.59k | £647.46k | £727.48k | £1.58m | £987.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £67.19k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £237.76k | £283.50k | £233.20k | £132.23k | £113.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.19k | £3.43k | £50 | £838 | £120 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £834.05k | £1.44m | £1.88m | £1.93m | £2.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9 | £77 | £0 | £0 | £1.18k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £902.14k | £1.21m | £1.72m | £2.05m | £2.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £101.88k | £111.21k | £113.47k | £134.27k | £132.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.97k | £0 | £7.90k | £10.12k | £3.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £280.92k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.