INTERNATIONAL STRESS MANAGEMENT ASSOCIATION UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing information about stress and stress management to the public and organisations. Running conferences and workshops. Information dissemination and networking. Promoting National Stress Awareness Week in November each year. Providing a referral service.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 17 Awst 2001: Cofrestrwyd
- ISMA (UK) (Enw gwaith)
- ISMA INTERNATIONAL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carole Rose Spiers | Cadeirydd | 12 November 2015 |
|
|
||||
Noam Dvir | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Amy Florence Edmonds McKeown | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Dr Stephen Patrick McKeown | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Paul Charles Dorrington | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Charlotte Rose Turnbull | Ymddiriedolwr | 27 December 2021 |
|
|
||||
Michael Segall | Ymddiriedolwr | 08 June 2017 |
|
|
||||
Deep Dhir | Ymddiriedolwr | 12 December 2015 |
|
|
||||
Christopher Clark | Ymddiriedolwr | 04 December 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.45k | £21.51k | £24.36k | £23.94k | £21.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.38k | £20.81k | £30.07k | £19.75k | £19.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 24 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 23 Gorffennaf 2020 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28/09/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/05/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/10/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/11/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/09/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/12/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/03/2014
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE FIELD OF BIOLOGICAL STRESS. B) TO UNDERTAKE ANY OTHER CHARITABLE ACTIVITY.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
28 Cromford Road
Crich
Matlock
DE4 5DJ
- Ffôn:
- 07823 745056
- E-bost:
- admin@isma.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window