ymddiriedolwyr HILLINGDON UNIVERSITY OF THE THIRD AGE (U3A)
Rhif yr elusen: 1086758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Ann Lines | Cadeirydd | 08 February 2016 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Cobb Bsc MBA | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|||||
George Przybyla | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Parmindar Singh Kalra | Ymddiriedolwr | 03 August 2022 |
|
|
||||
Margaret Stacey | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Richard Fremantle | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Freda Elizabeth Longhurst | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|||||
Patricia Mary Ann McAlpine | Ymddiriedolwr | 08 February 2016 |
|
|
||||
Judith Peddie | Ymddiriedolwr | 09 February 2015 |
|
|
||||
PAMELA SMITH | Ymddiriedolwr | 16 August 2011 |
|
|
||||
BARBARA HALL | Ymddiriedolwr | 16 August 2011 |
|
|
||||
Harvey Butnick | Ymddiriedolwr | 01 January 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.