SUFFOLK FAMILY HISTORY SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The education of the public in areas of local and family history
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Suffolk
Llywodraethu
- 27 Gorffennaf 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garry William Pyett | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Julie Kathleen Johnson | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Kevin Pulford | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|||||
Carolyn Ann Alderson | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Jean Madeline Licence | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|
||||
David Alan Horton | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Brian Thompson | Ymddiriedolwr | 27 October 2018 |
|
|||||
Andrew Leslie Kerridge | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
||||
JOAN HORTON | Ymddiriedolwr | 24 September 2016 |
|
|||||
KENNETH JOHN FINCH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.38k | £63.86k | £48.77k | £65.42k | £58.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.58k | £36.19k | £40.41k | £40.40k | £43.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 2ND APRIL 2001 as amended on 29 Nov 2022 as amended on 29 Nov 2022 as amended on 29 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
A) COLLECTING PUBLISHING AND MAKING ACCESSIBLE IN THE INTERESTS OF GENEALOGY HERALDRY AND FAMILY HISTORY ANY DOCUMENT RECORD OR BOOK RELATING TO THE COUNTY OF SUFFOLK B) PROMOTING THE PRESERVATION OF SUCH DOCUMENTS AND RECORDS ON THE ADVICE OF SUFFOLK RECORD OFFICE C) ENCOURAGING THE STUDY OF GENEALOGY HERALDRY AND FAMILY HISTORY: AND D) GIVING EDUCATIONAL ASSISTANCE BY WAY OF LECTURES AND OTHERWISE WITH REFERENCE TO RECORD RESEARCH
Maes buddion
SUFFOLK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Stone Street
Crowfield
IPSWICH
IP6 9TA
- Ffôn:
- 07847 455070
- E-bost:
- treasurer@suffolkfhs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window