REUSE NETWORK LTD.

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Reuse Network is the umbrella group for organisations involved in the relief of poverty through the re-use of household items. We work to increase goods available, raise the number of beneficiaries and support organisations to manage and develop. We lobby to ensure that legislation and funding benefits the sector.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 27 Chwefror 2002: Cofrestrwyd
- F.R.N (Enw gwaith)
- FURNITURE RECYCLING NETWORK (Enw blaenorol)
- FURNITURE REUSE NETWORK (Enw blaenorol)
- FURNITURE RE-USE NETWORK (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor Macdonald | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
Simon Westgarth | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Graham Harrison | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Rodney Williams | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Claire Donovan | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Martin Mackenzie Macleod | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Stephen Cawley | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
Michael Wheatley | Ymddiriedolwr | 03 February 2017 |
|
|
||||
Alison Jane Ward | Ymddiriedolwr | 25 January 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £437.70k | £401.09k | £513.17k | £356.57k | £366.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £428.03k | £362.86k | £478.71k | £435.06k | £415.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £160.58k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £66.58k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £286.01k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £7 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £160.58k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £398.29k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £80.42k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2024
(Mae'r cyfrifon |
23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 FEBRUARY 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 1 DECEMBER 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28 MAR 2018
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY THE PROVISION OF, OR ASSISTING IN THE PROVISION OF, FACILITIES ADVICE AND INFORMATION THAT WILL DEVELOP, ESTABLISH AND ASSIST FURNITURE RECYCLING CHARITIES
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
48-54 WEST STREET
ST PHILIPS
BRISTOL
BS20BL
- Ffôn:
- 07968729208
- E-bost:
- info@reuse-network.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window