ymddiriedolwyr WELLOW VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1086926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBARA DOWTY | Cadeirydd | 30 January 2020 |
|
|
||||
Jane Rees | Ymddiriedolwr | 26 August 2022 |
|
|
||||
Michelle Owens | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
ALEX MARTIN | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
KATIE MILLAR | Ymddiriedolwr | 12 August 2020 |
|
|
||||
Sophie Hart | Ymddiriedolwr | 12 August 2020 |
|
|||||
VICKY HAMMERTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.