Hanes ariannol CHESHIRE, HALTON + WARRINGTON RACE AND EQUALITY CENTRE

Rhif yr elusen: 1088019
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £236.29k £297.58k £442.50k £686.55k £575.02k
Cyfanswm gwariant £220.57k £248.39k £342.61k £640.22k £590.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £151.41k £75.49k £121.16k £220.16k £415.31k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £60.77k £110.25k £76.63k £212.66k £78.89k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £219.98k £98.30k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £425.26k £442.43k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £40.95k £32.08k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £354 £2.22k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £640.22k £590.54k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £0 £4.45k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0