Ymddiriedolwyr CHESHIRE, HALTON + WARRINGTON RACE AND EQUALITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1088019

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Al-Jorani | Cadeirydd | 13 December 2016 |
|
|
||||
Shaunagh Moss | Ymddiriedolwr | 27 February 2025 |
|
|
||||
Chi Wai Yip | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Rob Herd | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Karen Dickson | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
BHUPINDER VIRDEE LACE | Ymddiriedolwr | 20 December 2012 |
|
|
||||
SHAMLA NAIDU | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.